Jakob Fuhr Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK KOMPETENCE UDVIKLING/ JAKOB FUHR HANSEN/JØRGEN GILBERG (Ejer) |
Største overskud: | 238.277' DKK Nordic Alpha Partners Fund I K/S (2020) |
Største underskud: | -102.046' DKK RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.390.923' DKK Nordic Alpha Partners Fund I K/S (2021) |
Største gæld: | 152.321' DKK FLEXXON ENERGY A/S (Nu: GO'ON GRUPPEN A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af BRIGHTSTONE INVEST ApS (17 år 5 måneder) |
Seed: 1972033720
Det startede i 1999 ved DANSK KOMPETENCE UDVIKLING/ JAKOB FUHR HANSEN/JØRGEN GILBERG i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jørgen Gilberg at Jakob Fuhr Hansen stiftede DANSK KOMPETENCE UDVIKLING/ JAKOB FUHR HANSEN/JØRGEN GILBERG den dag i januar 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jakob i 9 måneder, før stoppet den 26. oktober 1999.
Virksomheden opererede indenfor undervisning i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JFH Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
Nordic Alpha Partners ApS
Via JFH Capital ApS -
Nordic Alpha Management Invest I ApS
Via JFH Capital ApS -
Nordic Alpha General Partner I ApS
Via JFH Capital ApS -
Nordic Alpha Partners Fund I K/S
Via Nordic Alpha General Partner I ApS -
MATER A/S
Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
Green Hydrogen Systems A/S
Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
Agro Intelligence A/S
Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
Paralenz Group ApS UNDER KONKURS
Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
AquaGreen Holding ApS
Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
AquaGreen License ApS
Via AquaGreen Holding ApS -
AquaGreen ApS
Via AquaGreen Holding ApS -
AquaGreen Engineering ApS
Via AquaGreen Holding ApS -
Project Astro Bidco A/S
Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
RE-MATCH HOLDING A/S
Via Project Astro Bidco A/S -
RE-MATCH A/S
Via RE-MATCH HOLDING A/S -
Flair Capital ApS
Via JFH Capital ApS
Direktørposter (5)
-
Nordic Alpha General Partner I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2017 -
Nordic Alpha Management Invest I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2017 -
Nordic Alpha Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2017 -
JFH Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2017 -
Flair Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
RE-MATCH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2020 -
MATER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2021 -
Project Astro Bidco A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2023 -
RE-MATCH HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2019 -
Agro Intelligence A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2020 -
Flair Capital ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (94)
-
BRIGHTSTONE INVEST ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
JFH INVESTOR ApS (Nu: BRIGHTSTONE INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
Project Astro Bidco A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejer
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via RE-MATCH HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2020 - Stadig aktiv
Ejer
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Nordic Alpha Partners Fund I K/S -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Project Astro Bidco A/S
Jakob Fuhr Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JFH Capital ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.088' DKK. Gennem holdingselskabet JFH Capital ApS har Jakob derfor også andele i Nordic Alpha Partners ApS (20-24.99%), Nordic Alpha Management Invest I ApS (20-24.99%), Nordic Alpha General Partner I ApS (20-24.99%) og Flair Capital ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jakob Fuhr Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jakob Fuhr Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved DESKWOLF A/S der præsenterede et overskud på 8.693' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 102.046' DKK.
Jakob har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2010 til 2016 hos HORTENSIENPLATZ ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 150.585' DKK (Nordic Alpha Partners Fund I K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 102.046' DKK (RE-MATCH A/S (Nu: RE-MATCH HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.172.205' DKK (Nordic Alpha Partners Fund I K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40.321' DKK (NETWORK SERVICE FOR TRUELINKED ApS (Nu: Arts Consolidated ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Laurits Mathias Bach Sørensen.