Peter Birch
Karrieren startede hos: | C.L. SEIFERT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.034' DKK C.L. SEIFERT A/S (2013-14) |
Største underskud: | -742' DKK FONDEN SLETTEN HAVN (2022) |
Største egenkapital: | 16.188' DKK C.L. SEIFERT A/S (2013-14) |
Største gæld: | 12.989' DKK C.L. SEIFERT A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FONDEN SLETTEN HAVN (2023) |
Seed: 356673898
Det startede for alvor for nu meget længe siden i C.L. SEIFERT A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Birch i 73 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 18. september 2003.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med beklædning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 5.766' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Store Regnegade 12-16 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN SLETTEN HAVN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2022
Tidslinje (10)
-
FONDEN SLETTEN HAVN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022 -
FISKER PETER BIRCH (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
A/S CHRISTIAN BIRCH
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2005
Registreringsdato: 20.09.2005
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 94 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
16.03.2020 - 02.02.2022
Bestyrelsesmedlem
02.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1975 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.11.1949 - 20.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1929 - 18.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Birch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FONDEN SLETTEN HAVN der præsenterede et overskud på 437' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i FONDEN SLETTEN HAVN der præsenterede et underskud på 742' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 73 år 11 måneder fra 1929 til 2003 hos C.L. SEIFERT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 5.766' DKK (C.L. SEIFERT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.311' DKK (FONDEN SLETTEN HAVN).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 5.215' DKK (A/S CHRISTIAN BIRCH).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Peter Møller.