Jens Christian Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FK Træemballage v/Jens Chr Søndergård og Flemming Damgaard (Ejer) |
Største overskud: | 11.162' DKK Washpower A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 17.313' DKK Washpower A/S (2022-23) |
Største gæld: | 19.164' DKK AGRO NORD A.M.B.A. (2015) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos Washpower A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JCS VESTERVIG HOLDING ApS (18 år 3 måneder) |
Seed: 561988891
Karrieren i erhvervslivet startede i 1998 hos FK Træemballage v/Jens Chr Søndergård og Flemming Damgaard (tidligere Fk Trading v/Jens Chr Søndergård og Flemming Damgaard) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Flemming Damgaard at Jens Christian Søndergaard stiftede FK Træemballage v/Jens Chr Søndergård og Flemming Damgaard den dag i april 1998. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jens i 7 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen træemballagefabrikker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JCS VESTERVIG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FK TRÆEMBALLAGE ApS
Via JCS VESTERVIG HOLDING ApS -
FK PROPERTY ApS
Via JCS VESTERVIG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
JCS VESTERVIG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2006 -
AGRO NORD A.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2012 -
FK PROPERTY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
INWET HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2012 -
FK TRÆEMBALLAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Washpower A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020 -
Washpower A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2016
Registreringsdato: 20.06.2016 -
FK PROPERTY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.04.2014
Registreringsdato: 10.04.2014
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2016 - 08.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Christian Søndergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JCS VESTERVIG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.530' DKK. Gennem holdingselskabet JCS VESTERVIG HOLDING ApS har Jens derfor også andele i FK TRÆEMBALLAGE ApS (50-66.65%) samt FK PROPERTY ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Christian Søndergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor AGRO NORD A.M.B.A. kunne fremvise et overskud på 5.957' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.827' DKK (AGRO NORD A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.943' DKK (AGRO NORD A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.326' DKK (INWET HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Flemming Damgaard.