Carsten Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 1984 (40 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FISKERISELSKABET PRINS & DINGEMANSE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 870' DKK RICA ApS (2018-19) |
Største underskud: | -3.506' DKK KONGENSGADE 79 I/S (2022) |
Største egenkapital: | 7.277' DKK KONGENSGADE 79 I/S (2021) |
Største gæld: | 19.306' DKK KONGENSGADE 79 I/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SCANTOPS A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af RICA ApS (39 år 9 måneder) |
Seed: 523865781
Karrieren I Danmark startede i 1984 ved FISKERISELSKABET PRINS & DINGEMANSE ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Carsten Andreasen i 27 år, før stoppet den 23. juni 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor havfiskeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RICA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2
Via RICA ApSIkke offentliggjort -
KELS-GROUP ApS
Via RICA ApS -
KONGENSGADE 79 I/S
Via RICA ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
RICA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.1984 -
KELS-GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2003 -
KONGENSGADE 79 I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (52)
-
DJOPET ApS (Nu: NØR-ENG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
KONGENSGADE 79 I/S
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
HO BUGT E 4 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.12.2009 - Stadig aktiv
Direktør
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.07.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.11.1988 - 01.10.2016
Direktør
01.04.1997 - 18.04.2024
Reel ejer
07.09.2017 - 18.04.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.12.1989 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
30.11.1984 - 30.09.2015
Direktør
30.11.1984 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor RICA ApS kunne fremvise et overskud på 870' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor RICA ApS kunne fremvise et underskud på 1.802' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 27' DKK (NØR-ENG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.802' DKK (RICA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.709' DKK (KONGENSGADE 79 I/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -890' DKK (RICA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Kristian Madsen Nielsen.