Bo Peter Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.342' DKK MINOVA HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -3.251' DKK MINOVA CONSULTING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 6.230' DKK MINOVA HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.242' DKK MINOVA CONSULTING A/S (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MINOVA CONSULTING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MINOVA CONSULTING A/S (24 år 7 måneder) |
Seed: 1604409985
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1988 i ANPRO A/S (tidligere A/S PSE NR. 2845) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Peter Andersen i 10 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. marts 1999.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MINOVA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MINOVA CONSULTING A/S
Via MINOVA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MINOVA CONSULTING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2000 -
MINOVA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
MINOVA CONSULTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.02.2000
Tidslinje (12)
-
MINOVA FINANS ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
MINOVA FINANS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.05.2005
Registreringsdato: 11.05.2005 -
MINOVA HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.03.2005
Registreringsdato: 16.03.2005
Blå bog (fortsat)
Bo har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.02.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
11.05.2005 - 12.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1988 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.1988 - 30.03.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Peter Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MINOVA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.453' DKK. Igennem holdingselskabet MINOVA HOLDING ApS har Bo derfor også ejerandele i MINOVA CONSULTING A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bo Peter Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MINOVA HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.342' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MINOVA CONSULTING A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.251' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 119' DKK (MINOVA CONSULTING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.526' DKK (MINOVA CONSULTING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.453' DKK (MINOVA HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Kurt Stolpe Bentzen.