Poul Anker Johansen
Karrieren startede hos: | POUL-ANKER JOHANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 51.328' DKK PAJO BOLTE A/S (2023) |
Største underskud: | -8.125' DKK H.I.K. INVEST A/S (Nu: Hobro IK A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 229.742' DKK PAJ HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 55.192' DKK EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos ELCOLD FRYSERE. HOBRO ApS (2021-22) |
Seed: 152379898
Karrieren som erhvervsleder startede for nu mange år siden hos POUL-ANKER JOHANSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Poul Anker Johansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Poul i 38 år 8 måneder, før stoppet d. 1. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PAJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1992 A/S
Via PAJ HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S
Via PAJ HOLDING ApS -
PAL Ejendomme ApS
Via PAJ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PAJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.07.2021
Tidslinje (67)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1992 A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
DIN BUTIK ApS (Nu: PAJO BOLTE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2022
Registreringsdato: 14.03.2022 -
EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021
Blå bog (fortsat)
Poul har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 56 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
04.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2014 - 30.12.2017
Ejer
01.12.2014 - 30.12.2017
Reel ejer
31.12.2017 - 11.12.2018
Ejer
31.12.2017 - 27.04.2023
Reel ejer
12.12.2018 - 27.04.2023
Ejerandel: 32,66% -
Direktør
15.04.1986 - 11.11.2019
Bestyrelsesmedlem
02.06.1998 - 14.03.2022
Reel ejer
20.12.2006 - 14.03.2022
Ejerandel: 55%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor PAJ HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 37.057' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1992 A/S kunne fremvise et underskud på 3.836' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 51.328' DKK (PAJO BOLTE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3.291' DKK (EJENDOMSSELSKABET FALSTERSGADE 19, ÅRHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 229.742' DKK (PAJ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 12.782' DKK (PAL Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Lars Bundgård Johansen.