Anne-Marie Linde
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | APOLLO MARKETING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 349' DKK Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.295' DKK Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.293' DKK Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.074' DKK Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HairWare v/Anne-Marie Krogh Linde (11 år 8 måneder) |
Seed: 730669466
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1991 i APOLLO MARKETING ApS (tidligere W.S.C.M. 17 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anne-Marie Linde i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 27. april 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. november 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nordic Beautiness ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 50-66.65% -
RAMM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Equine LTS ApS
Via RAMM Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Equine LTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2018 -
RAMM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2021
Tidslinje (32)
-
Nordic Beautiness ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2021
Registreringsdato: 28.12.2021 -
Equine LTS Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2021
Registreringsdato: 28.12.2021
Blå bog (fortsat)
Anne-Marie har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.12.2017 - 23.11.2018
Ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
21.02.2019 - 16.02.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.01.2018 - 04.09.2022
Direktør
02.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Direktør og Ejer
28.12.2021 - 28.12.2021
Ejerandel: 49% -
Ejer
01.11.2011 - 25.03.2019
Ejerandel: 100%
Anne-Marie Linde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RAMM Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 110' DKK. Igennem holdingselskabet RAMM Holding ApS har Anne-Marie derfor også ejerandele i Equine LTS ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Anne-Marie Linde, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 349' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.295' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 416' DKK (Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 597' DKK (Equine LTS IVS (Nu: Equine LTS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 110' DKK (RAMM Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Marie' netværk er Mette Choon Kim Spedtsbjerg Kristensen.