Ejner Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1977 (47 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENTREPRENØR EJNER IVERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 416' DKK BYGGEFIRMAET EJNER IVERSEN A/S (2019) |
Største underskud: | -494' DKK SAPJK HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.645' DKK BYGGEFIRMAET EJNER IVERSEN A/S (2020) |
Største gæld: | 2.098' DKK BYGGEFIRMAET EJNER IVERSEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BYGGEFIRMAET EJNER IVERSEN A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ENTREPRENØR EJNER IVERSEN (47 år 8 måneder) |
Seed: 1934344234
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos ENTREPRENØR EJNER IVERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ejner Iversen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Ejner nu bestreddet i 47 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor opførelse af bygninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ENTREPRENØR EJNER IVERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SAPJK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SAPJK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
SAPJK HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
SAPJK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021 -
BYGGEFIRMAET EJNER IVERSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021
Blå bog (fortsat)
Ejner har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2005 - 11.10.2021
Direktør
08.06.2005 - 11.10.2021
Reel ejer
28.10.2008 - 17.03.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
28.10.2008 - 11.10.2021
Ejer
28.10.2008 - Stadig aktiv
Direktør
21.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BYGGEFIRMAET EJNER IVERSEN A/S kunne fremvise et overskud på 416' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SAPJK HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 494' DKK.