Kaj Allan Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAJ ALLAN JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.219' DKK A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB (2021) |
Største underskud: | -985' DKK FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden) (2015) |
Største egenkapital: | 17.047' DKK A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB (2021) |
Største gæld: | 13.898' DKK A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAJ ALLAN JØRGENSEN (40 år 8 måneder) |
Seed: 1848493027
Det hele startede for alvor en dag i 1984 i KAJ ALLAN JØRGENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kaj Allan Jørgensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Kaj nu bestreddet i 40 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAJ ALLAN JØRGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Ærøfonden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016
Blå bog (fortsat)
Kaj har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.12.2003 - 22.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2001 - 22.11.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kaj Allan Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden) der præsenterede et overskud på 2.056' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden) der præsenterede et underskud på 62' DKK.
Kaj har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2003 til 2015 hos ÆRØ BIOGAS A.M.B.A.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.056' DKK (FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.383' DKK (A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.354' DKK (FONDEN ÆRØS VEDVARENDE ENERGIPULJE (Nu: Ærøfonden)).
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Per Mortensen.