Jan Elnif Mieritz
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAN MIERITZ VVS V/JAN MIERITZ (Ejer) |
Største overskud: | 2.804' DKK THORSEN OG PETERSEN VVS A/S (2018) |
Største underskud: | -526' DKK FINN JEPSEN VVS A/S (2014) |
Største egenkapital: | 5.716' DKK THORSEN OG PETERSEN VVS A/S (2022) |
Største gæld: | 7.096' DKK THORSEN OG PETERSEN VVS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos THORSEN OG PETERSEN VVS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAN MIERITZ VVS V/JAN MIERITZ (28 år 11 måneder) |
Seed: 1455851448
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 hos JAN MIERITZ VVS V/JAN MIERITZ som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jan Elnif Mieritz og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 28 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JAN MIERITZ VVS V/JAN MIERITZ
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JMI VVS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
THORSEN OG PETERSEN VVS A/S
Via JMI VVS ApS -
FESTIVALVVS.DK ApS
Via THORSEN OG PETERSEN VVS A/S
Direktørposter (1)
-
JMI VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
THORSEN OG PETERSEN VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
THORSEN OG PETERSEN VVS A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017 -
THORSEN OG PETERSEN VVS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017 -
THORSEN OG PETERSEN VVS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2016
Registreringsdato: 15.07.2016
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.10.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
15.07.2016 - 27.01.2022
Bestyrelsesmedlem
29.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
14.07.2016 - 27.01.2022
Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Bestyrelsesmedlem
02.08.2005 - 20.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor THORSEN OG PETERSEN VVS A/S fremviste et overskud på 1.632' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor JMI VVS ApS fremviste et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 836' DKK (THORSEN OG PETERSEN VVS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (FESTIVALVVS.DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.154' DKK (THORSEN OG PETERSEN VVS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 74' DKK (FESTIVALVVS.DK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Lars Petersen.