Michael Kock
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 10-X HOLDING COMPANY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.201' DKK SOURZING.COM ApS (Nu: SOURZING A/S) (2018) |
Største underskud: | -18.043' DKK SKANDIAWEB A/S (Nu: Datoselskabet af 24.11.2015 A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 20.417' DKK COBI REHAB A/S (2023) |
Største gæld: | 18.388' DKK SKANDIAWEB A/S (Nu: Datoselskabet af 24.11.2015 A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos COBI REHAB A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af EasySearch I/S (25 år 11 måneder) |
Seed: 1296647583
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1986 ved 10-X HOLDING COMPANY ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Kock i 1 år 7 måneder, før stoppet den 26. januar 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. februar 1997.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EasySearch I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LYNGDAL INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
CT 2024 ApS
Ejerandel: 5-9.99%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
COBI REHAB A/S
Via CT 2024 ApS -
Careturner A/S
Via COBI REHAB A/S
Direktørposter (3)
-
LYNGDAL INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2008 -
Careturner A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2019 -
COBI REHAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (3)
-
LYNGDAL INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2008 -
Danish Care - Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022 -
Scifeon ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2020
Ejendomme (5)
Tidslinje (47)
-
CT 2024 ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
COBI REHAB A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
EasySearch ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via CT 2024 ApS -
Ejer
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor LYNGDAL INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.460' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SKANDIAWEB A/S (Nu: Datoselskabet af 24.11.2015 A/S) kunne offentliggøre et underskud på 18.043' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.123' DKK (COBI REHAB A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.832' DKK (SOURZING.COM ApS (Nu: SOURZING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.417' DKK (COBI REHAB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -725' DKK (SOURZING.COM ApS (Nu: SOURZING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jenny Nejstgaard Braat.