Pia Jaqueline Riis Blom Trans
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KANGAROO COMPUTERS V/PIA TRANS (Ejer) |
Største overskud: | 19.499' DKK PANTERENS BASTION ApS (2013-14) |
Største underskud: | -23.267' DKK 3AIT HOLDING ApS (Nu: Fremad Development ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 60.898' DKK PAOP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 66.873' DKK Legetøjsfabrikken ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos 3AIT HOLDING ApS (Nu: Fremad Development ApS) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af PAOP HOLDING ApS (20 år 7 måneder) |
Seed: 385184339
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1995 i KANGAROO COMPUTERS V/PIA TRANS i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Pia Jaqueline Riis Blom Trans der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Pia i 7 år 3 måneder, inden stoppet d. 1. maj 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PAOP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
KANGAROO DEVELOPMENT ApS
Via PAOP HOLDING ApS -
Fremad Development ApS
Via KANGAROO DEVELOPMENT ApS -
JUM MEZ ApS
Via PAOP HOLDING ApS -
Legetøjsfabrikken ApS
Via PAOP HOLDING ApS -
Sydvestvej Holding ApS
Via Legetøjsfabrikken ApS -
CJG 3 ApS
Via Legetøjsfabrikken ApS
Direktørposter (1)
-
PAOP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2004
Tidslinje (14)
-
CHR.CHRISTENSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017 -
CHR.CHRISTENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017 -
PAOP HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2017
Registreringsdato: 24.11.2017
Blå bog (fortsat)
Pia har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
29.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,63% -
Reel ejer
21.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Pia Jaqueline Riis Blom Trans er desuden indehaver af holdingselskabet KANGAROO DEVELOPMENT ApS (50,63% ejerskab). Gennem holdingselskabet KANGAROO DEVELOPMENT ApS ejes der også andele i Fremad Development ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Pia Jaqueline Riis Blom Trans, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor PAOP HOLDING ApS landede et overskud på 8.308' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor PAOP HOLDING ApS landede et underskud på 4.829' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.905' DKK (PAOP HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 54' DKK (Iver Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.898' DKK (PAOP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -128' DKK (Iver Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Peter Hilligsøe Trans.