Preben Elmsted
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET AF 11. MARTS 1993 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 101.884' DKK ApS EKS 1. NR. 142 (Nu: BRITISH CAR IMPORT A/S) (2019) |
Største underskud: | -38.012' DKK ApS EKS 1. NR. 142 (Nu: BRITISH CAR IMPORT A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 221.603' DKK ApS EKS 1. NR. 142 (Nu: BRITISH CAR IMPORT A/S) (2019) |
Største gæld: | 135.157' DKK ApS EKS 1. NR. 142 (Nu: BRITISH CAR IMPORT A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos ApS EKS 1 NR. 135 (Nu: DYKON A/S) (2018-19) |
Seed: 756338845
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved HANDELSSELSKABET AF 11. MARTS 1993 A/S (tidligere AKTIESELSKABET ARNE RABENHØJ) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Preben Elmsted i 28 år 6 måneder, før fratrædelsen den 18. november 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. januar 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANDELSSELSKABET AF 26. JUNI 1992 A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HANDELSSELSKABET AF 26. JUNI 1992 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.1990
Bestyrelsesposter (1)
-
HANDELSSELSKABET AF 26. JUNI 1992 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (338)
-
ApS EKS 1 NR. 170 (Nu: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 5. APRIL 1995 A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET ELMSTED (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 10. SEPTEMBER 2007 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019 -
ApS EKS 1 NR. 170 (Nu: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 5. APRIL 1995 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 60 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.07.1990 - Stadig aktiv
Ejer
09.07.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.06.1996 - 30.11.2019
Bestyrelsesmedlem
01.07.1996 - 07.05.1998
Direktør
01.07.1996 - 30.11.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.10.1991 - 30.11.2019
Ejer
11.11.1991 - 30.11.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2000 - 03.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2007 - 09.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor W.S.C.M. 11 ApS (Nu: HANDELSSELSKABET AF 26. JUNI 1992 A/S) fremviste et overskud på 2.353' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ApS EKS 1 NR. 170 (Nu: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 5. APRIL 1995 A/S) fremviste et underskud på 1.132' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 24.919' DKK (SCANILAN MOTOR CO. A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1999 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110' DKK (ApS EKS 1 NR. 291 (Nu: SCAN TECHNIKA DK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 184.394' DKK (SCANILAN MOTOR CO. A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1999 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -271' DKK (ApS EKS 1 NR. 253 (Nu: 33/6-WO LINDBERG ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Camilla Elmsted.