Peder Christian Brejnholt
Karrieren startede hos: | DANSK INTERPARES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 55.849' DKK BREJNHOLT HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -14.139' DKK VEJLE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: XL-BYG Brejnholt Vejle A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 503.971' DKK DITAS A.M.B.A (Nu: XL-BYG A.M.B.A) (2015) |
Største gæld: | 963.362' DKK DITAS A.M.B.A (Nu: XL-BYG A.M.B.A) (2021) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos DITAS A.M.B.A (Nu: XL-BYG A.M.B.A) (2014) |
Seed: 1058577113
Det hele begyndte for nu flere år siden ved DANSK INTERPARES A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peder Christian Brejnholt i 35 år, før fratrædelsen den 15. februar 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. maj 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hr Peder Christian Brejnholt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Peder Christian Brejnholt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ulvehavevej 61 A/S
Via Peder Christian Brejnholt Holding ApS
Direktørposter (2)
-
B-23 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2017 -
Peder Christian Brejnholt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2021
Bestyrelsesposter (24)
-
XL-Byg Brejnholt Ry A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
Brejnholt Familien Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2020 -
Højskolegrunden Skælskør ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2024 -
KJELLERUP TØMMERHANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2004 -
XL-BYG Brejnholt Silkeborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
XL-BYG Brejnholt Lillebælt A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
Brejnholt Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2021 -
TREKRONER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.02.2012 -
KJELLERUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2012 -
XL-BYG Brejnholt Nørre Aaby A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
XL-BYG Brejnholt Bording A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
A/S TRÆENGEN KJELLERUP
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2012 -
XL-BYG Brejnholt Vejle A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
XL-BYG Brejnholt Randers A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2017 -
Brejnholt Søborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2024 -
Færgevej Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2024 -
Ulvehavevej 61 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2022 -
LJ BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2011 -
Ejendomsselskabet Marsalle Horsens A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2018 -
BREJNHOLT HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022 -
Nettrælasten A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024 -
XL-BYG Brejnholt Aarhus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
XL-Byg Brejnholt Horsens-Hornsyld A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024 -
XL-Byg Brejnholt Bjergmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (126)
-
Brejnholt Søborg A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Nettrælasten A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Nettrælasten A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024
Blå bog (fortsat)
Peder har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 68 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
27.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Peder Christian Brejnholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Peder Christian Brejnholt Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.250' DKK. Gennem sit holdingselskab Peder Christian Brejnholt Holding ApS har Peder dermed også andele i Ulvehavevej 61 A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peder Christian Brejnholt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peder Christian Brejnholt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved BREJNHOLT HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 55.849' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved VEJLE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: XL-BYG Brejnholt Vejle A/S) der præsenterede et underskud på 14.139' DKK.
Peder har i alt siddet i bestyrelsen hos 60 forskellige selskaber (heraf 18 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 24 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 8 måneder fra 2024 til 1987 hos EJENDOMSSELSKABET RAT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.793' DKK (TREKRONER HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.139' DKK (VEJLE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: XL-BYG Brejnholt Vejle A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 256.781' DKK (BREJNHOLT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -87' DKK (B-23 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Robin Morrison Brejnholt.