Henning Skovlund Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1986 (38 år) |
Karrieren startede hos: | A/S BØRSMÆGLERSELSKABET SYDJYLLAND (Direktør) |
Største overskud: | 864.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -20.805.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 73.877.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 242.808' DKK NORDIC CORPORATE INVESTMENTS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 238 årsværk hos GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER HENNING SKOVLUND PEDERSEN TOFTEGÅRDEN (32 år 2 måneder) |
Seed: 523935940
Det startede for alvor en dag i 1986 hos A/S BØRSMÆGLERSELSKABET SYDJYLLAND (tidligere X.Z.T. - 207 ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Henning Skovlund Pedersen i 1 år 5 måneder, før stoppet d. 11. februar 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. marts 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GÅRDEJER HENNING SKOVLUND PEDERSEN TOFTEGÅRDEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
HØBBET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDIC CORPORATE INVESTMENTS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (55)
-
ANDERS PEDERSEN MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
SKITSE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2022
Registreringsdato: 08.02.2022 -
BIFI A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2010 - 28.11.2015
Bestyrelsesmedlem
29.11.2015 - 26.03.2020
Bestyrelsesmedlem
27.03.2020 - 02.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2019 - 08.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.03.2017 - 15.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.11.2012 - 15.04.2021
Direktør
20.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Skovlund Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos BIFI A/S der præsenterede et overskud på 229.209' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos NORDIC CORPORATE INVESTMENTS A/S der præsenterede et underskud på 28.545' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2008 til 2020 hos NORDIC CORPORATE INVESTMENTS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 66.102' DKK (ENKOTEC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.830' DKK (HØBBET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 706.652' DKK (BIFI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.709' DKK (FORAS HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Jørgen Beuchert.