Lars Kreutzfeldt Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS KREUTZFELDT RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 260.047' DKK AURA ENERGI A.M.B.A. (2016) |
Største underskud: | -54.293' DKK ØSTJYSK ENERGI ERHVERV A/S (Nu: AURA FIBER A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 3.104.751' DKK AURA ENERGI A.M.B.A. (2022) |
Største gæld: | 698.918' DKK AURA EL-NET ØE A/S (Nu: Dinel A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS KREUTZFELDT RASMUSSEN (37 år 8 måneder) |
Seed: 418934359
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1987 i LARS KREUTZFELDT RASMUSSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Kreutzfeldt Rasmussen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Lars nu besiddet i 37 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS KREUTZFELDT RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
AURA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2023 -
AURA ENERGI A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2014 -
Dinel A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2014
Ejendomme (10)
Tidslinje (26)
-
AURA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
AURA EL-NET BE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2015
Registreringsdato: 22.09.2015 -
AURA EL-NET VE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2015
Registreringsdato: 22.09.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2014 - 22.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Kreutzfeldt Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i AURA ENERGI A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 260.047' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i ØSTJYSK ENERGI ERHVERV A/S (Nu: AURA FIBER A/S) der præsenterede et underskud på 30.558' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 3 måneder fra 2014 til i dag hos AURA ENERGI A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164.111' DKK (AURA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.692.854' DKK (AURA ENERGI A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.542' DKK (LOKALENERGI HANDEL A/S (Nu: AURA RÅDGIVNING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Ørnbjerg Christensen.