Henrik Wulff Jørgensen
Karrieren startede hos: | EVERCOLD PROCESS AIR COOLING A/S (Revisor) |
Største overskud: | 74.367' DKK TAASTRUP MASKIN- OG KLEJNSMEDEVÆRKSTED ApS (Nu: Birkholm Invest ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -14.553' DKK GLUMSØ UGEBLAD ApS (Nu: GLUMSØ INVEST ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 135.559' DKK TAASTRUP MASKIN- OG KLEJNSMEDEVÆRKSTED ApS (Nu: Birkholm Invest ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 100.541' DKK GLUMSØ UGEBLAD ApS (Nu: GLUMSØ INVEST ApS) (2022-23) |
Seed: 1916221148
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved EVERCOLD PROCESS AIR COOLING A/S (tidligere EVERCOLD DANSK KØLEINDUSTRI A/S) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Henrik Wulff Jørgensen i 43 år 11 måneder, før stoppet den 19. september 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. september 1991.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
HH PENSIONS INVEST A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
MOGENSTRUP FINANS ApS
Ejerandel: 100% -
EJENDOMSSELSKABET FACKENBURGER ALLEE, LÜBECK ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
HWJ Invest 2015 ApS
Ejerandel: 100% -
Engrosvin.com
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
Ejendomsselskabet Horsnæs A/S
Via HH PENSIONS INVEST A/S -
Ejendomsselskabet Horsnæs II A/S
Via HH PENSIONS INVEST A/S -
EJENDOMSSELSKABET BONN & MINDEN ApS
Via MOGENSTRUP FINANS ApS -
K/S BONN & MINDEN
Via EJENDOMSSELSKABET BONN & MINDEN ApS -
KJØBENHAVNSKE EJENDOMME ApS
Via MOGENSTRUP FINANS ApS -
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. DECEMBER 2003 ApS
Via KJØBENHAVNSKE EJENDOMME ApS -
HWJ Invest 2016 ApS
Via MOGENSTRUP FINANS ApS -
Certiqa Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via MOGENSTRUP FINANS ApS -
AzeroCloud ApS UNDER KONKURS
Via Certiqa Holding ApS -
Engros-vin ApS
Via MOGENSTRUP FINANS ApS -
Gen.I ApS
Via MOGENSTRUP FINANS ApS -
DrikVin ApS
Via MOGENSTRUP FINANS ApSNyt selskab -
K/S FACKENBURGER ALLEE, LÜBECK
Via EJENDOMSSELSKABET FACKENBURGER ALLEE, LÜBECK ApS
Direktørposter (9)
-
DrikVin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2024 -
K/S BONN & MINDEN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2021 -
HWJ Invest 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2015 -
HWJ Invest 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2015 -
EJENDOMSSELSKABET BONN & MINDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2021 -
Gen.I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2021 -
MOGENSTRUP FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.1997 -
Engros-vin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2016 -
HH PENSIONS INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.1982
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Fossgaarden
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
Ejendomsselskabet Horsnæs A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.10.2019 -
Ejendomsselskabet Horsnæs II A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.12.2022 -
HH PENSIONS INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.1982
Ejendomme (2)
Tidslinje (227)
-
Certiqa Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Grundejerforeningen Fossgaarden
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
DrikVin ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 76 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
14.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HH PENSIONS INVEST A/S -
Reel ejer og Direktør
12.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Henrik Wulff Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOGENSTRUP FINANS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.865' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne HELMER HOLDING ApS (10%), Gen.I ApS (50%) og Certiqa Holding ApS (58,8%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Wulff Jørgensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S LÜBECK & KIEL kunne fremvise et overskud på 32.786' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S LÜBECK & KIEL kunne fremvise et underskud på 1.841' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.236' DKK (S.A. CHRISTENSEN & W. KJÆRULFF. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 872' DKK (DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS. AMBA (Nu: KOMiT a.m.b.a.)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.204' DKK (K/S BONN & MINDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -66' DKK (Hup & Jørgensen ApS (Nu: Engros-vin ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Helen Nyboe.