Frank Helles Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER FRANK HELLES KRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.703.505' DKK ODIN DK HOLDING A/S (Nu: TOP-TOY Friends ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -452.500' DKK TOP-TOY A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.469.139' DKK ODIN DK HOLDING A/S (Nu: TOP-TOY Friends ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 1.238.800' DKK TOP-TOY A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 1.590 årsværk hos TOP-TOY A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER FRANK HELLES KRISTENSEN (27 år 8 måneder) |
Seed: 440348916
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1985 i GÅRDEJER FRANK HELLES KRISTENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frank Helles Kristensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Frank i 27 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FUGLEBÆK ApS
Ejerandel: 100% -
AF EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
FUGLEBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2024 -
Matr. Nr. 9 Vestre Kvarter, Kbh., Lejl. 1, 2 og 7 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2016
Repræsentant (1)
-
G/F Højskolen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.10.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
AF EJENDOMME ApS
Bestyrelsesmedlem (økonomidirektør)Indtrådt: 26.06.2012 -
BID Frederiksberggade 1459 F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2021 -
Thomas Gjørup Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
TAG Ejendomme A/S (Nu: TAG Ejendomme ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
FUGLEBÆK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
ODIN DK HOLDING A/S (Nu: TOP-TOY Friends ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024
Blå bog (fortsat)
Frank har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
26.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.12.2003 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Frank Helles Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FUGLEBÆK ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.477' DKK. Gennem holdingselskabet FUGLEBÆK ApS har Frank derfor også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Frank Helles Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ODIN ERHVERVSEJENDOMME ApS (Nu: HLVP2 ApS) kunne fremvise et overskud på 137.551' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor ODK3 Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 4.634' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.722' DKK (TOP-TOY EJENDOMME A/S (Nu: Salling Group Ejendomme II ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49.507' DKK (ODIN ERHVERVSEJENDOMME ApS (Nu: HLVP2 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 280.755' DKK (ODIN ERHVERVSEJENDOMME ApS (Nu: HLVP2 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 547' DKK (BID Frederiksberggade 1459 F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Thomas Henrik Gjørup.