Ole Pape Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LC TRADING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 38.881' DKK HC Odense Ejendomme A/S (Nu: Heimstaden Cortex House A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -19.837' DKK HC Odense Ejendomme A/S (Nu: Heimstaden Cortex House A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 65.797' DKK HC Odense Ejendomme A/S (Nu: Heimstaden Cortex House A/S) (2021) |
Største gæld: | 150.027' DKK HC Odense Ejendomme A/S (Nu: Heimstaden Cortex House A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos HANDBALL CLUB ODENSE A/S (Nu: Odense Håndbold A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af OPJ MANAGEMENT ApS (36 år 2 måneder) |
Seed: 385654499
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i LC TRADING A/S (tidligere DALL TRADING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ole Pape Jepsen i 9 år 6 måneder, inden stoppet d. 24. april 1989.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AKTIESELSKABET AF 12.06.1992
Ejerandel: 100% -
OPJ MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Odense Håndbold A/S
Via AKTIESELSKABET AF 12.06.1992 -
HC Odense Ejendomme 2 ApS
Via Odense Håndbold A/S -
Odense Håndbold Holding A/S
Via AKTIESELSKABET AF 12.06.1992
Direktørposter (1)
-
AKTIESELSKABET AF 12.06.1992
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.1992
Bestyrelsesposter (4)
-
AKTIESELSKABET AF 12.06.1992
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.1992 -
Odense Håndbold A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2013 -
Odense Håndbold Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2015 -
HC Odense Ejendomme 2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
OPJ MANAGEMENT ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
OPJ MANAGEMENT ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
OPJ HANDEL A/S (Nu: OPJ A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
18.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Odense Håndbold A/S -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via AKTIESELSKABET AF 12.06.1992 -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejer
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via AKTIESELSKABET AF 12.06.1992 -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
12.06.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2012 - 15.12.2023
Ejerandel: 50%
Ole Pape Jepsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AKTIESELSKABET AF 12.06.1992 (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.371' DKK. Gennem sit holdingselskab AKTIESELSKABET AF 12.06.1992 har Ole dermed også andele i Odense Håndbold A/S (25-33.33%) & Odense Håndbold Holding A/S (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Ole Pape Jepsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ole Pape Jepsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i HC Odense Ejendomme A/S (Nu: Heimstaden Cortex House A/S) der præsenterede et overskud på 38.881' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i HC Odense Holding A/S (Nu: Odense Håndbold Holding A/S) der præsenterede et underskud på 6.170' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 3 måneder fra 1992 til i dag hos AKTIESELSKABET AF 12.06.1992.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.677' DKK (ODENSE HÅNDBOLD A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.837' DKK (HC Odense Ejendomme A/S (Nu: Heimstaden Cortex House A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.247' DKK (HC Odense Ejendomme A/S (Nu: Heimstaden Cortex House A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 6.383' DKK (ASX 13330 ApS (Nu: OPJ MANAGEMENT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jørgen Lindegaard Hjorth.