Søren Bonefeld Elholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRDR. ELHOLM I/S (Ejer) |
Største overskud: | 469' DKK DINESEN FARMS LA LANDE ApS (Nu: ELHOLM LA LANDE ApS) (2021) |
Største underskud: | -78' DKK TANDSMOSE HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 822' DKK Tandslet ApS (2023) |
Største gæld: | 14.752' DKK DINESEN FARMS LA LANDE ApS (Nu: ELHOLM LA LANDE ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren Elholm (18 år 9 måneder) |
Seed: 231073774
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1993 hos BRDR. ELHOLM I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Carsten Bonefeld Elholm at Søren Bonefeld Elholm stiftede BRDR. ELHOLM I/S den dag i januar 1993. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 12 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Elholm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Tandslet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
TANDSMOSE HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
TANDSMOSE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
DINESEN FARMS LA LANDE ApS (Nu: ELHOLM LA LANDE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
06.05.2008 - 27.02.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.05.2008 - 31.12.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DINESEN FARMS LA LANDE ApS (Nu: ELHOLM LA LANDE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 469' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TANDSMOSE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 97' DKK (DINESEN FARMS LA LANDE ApS (Nu: ELHOLM LA LANDE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 822' DKK (Tandslet ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 667' DKK (DINESEN FARMS LA LANDE ApS (Nu: ELHOLM LA LANDE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jens Peter Kaad.