Kasper Hjulmand
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CENTRE OF SPORT & COACHING I/S (Ejer) |
Største overskud: | 629' DKK Sports Advisors ApS (2020) |
Største underskud: | -100' DKK Sports Learning Technologies ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.133' DKK Hjulmand Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 300' DKK Sports Learning Technologies ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Coaching v/Kasper Hjulmand (20 år 4 måneder) |
Seed: 2136127700
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1999 i CENTRE OF SPORT & COACHING I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jens Bojsen-Møller, Kenneth Heiner-Møller, Anders Hyldgaard Poulsen at Kasper Hjulmand stiftede CENTRE OF SPORT & COACHING I/S den dag i oktober 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kasper i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 18. april 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Coaching v/Kasper Hjulmand
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kasper Hjulmand Sport ApS
Ejerandel: 100% -
Hjulmand Holding ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sports Advisors ApS
Via Kasper Hjulmand Sport ApS
Direktørposter (3)
-
Kasper Hjulmand Sport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2018 -
Sports Advisors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2018 -
Hjulmand Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2022
Tidslinje (14)
-
Hjulmand Holding ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
Hjulmand Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2023
Registreringsdato: 20.08.2023 -
Hjulmand Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.10.2022
Registreringsdato: 05.10.2022
Blå bog (fortsat)
Kasper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
15.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 72% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.10.2022 - 20.08.2023
Reel ejer og Direktør
05.10.2022 - Stadig aktiv
Ejer
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2019 - 24.08.2020
Reel ejer
21.02.2020 - 24.08.2020
Ejerandel: 36%
Kasper Hjulmand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hjulmand Holding ApS (20% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.133' DKK. Gennem holdingselskabet Hjulmand Holding ApS har Kasper derfor også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kasper Hjulmand, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Sports Advisors ApS kunne fremvise et overskud på 629' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Kasper Hjulmand Sport ApS kunne fremvise et underskud på 51' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 100' DKK (Sports Learning Technologies ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.133' DKK (Hjulmand Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -33' DKK (Kasper Hjulmand Sport ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Vibeke Pauck Hjulmand.