Jens Otto Brandt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skorstensfejermester Jens Brandt (Stifter) |
Største overskud: | 328' DKK FONDEN MÅLETEKNISK LABORATORIUM (Nu: TØNDER ENERGI- OG MILJØFOND) (2019) |
Største underskud: | -565' DKK FONDEN MÅLETEKNISK LABORATORIUM (Nu: TØNDER ENERGI- OG MILJØFOND) (2017) |
Største egenkapital: | 4.964' DKK FONDEN MÅLETEKNISK LABORATORIUM (Nu: TØNDER ENERGI- OG MILJØFOND) (2015) |
Største gæld: | 860' DKK SKORSTENSFEJERDATA ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skorstensfejermester Jens Brandt (30 år 9 måneder) |
Seed: 1870832852
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 hos Skorstensfejermester Jens Brandt (tidligere Aut. Skorstensfejermester Jens O. Brandt) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Otto Brandt og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Jens nu bestreddet i 30 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor skorstensfejning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skorstensfejermester Jens Brandt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
SKORSTENSFEJERDATA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
SKORSTENSFEJERDATA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2017
Tidslinje (5)
-
TØNDER ENERGI- OG MILJØFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2019
Registreringsdato: 27.08.2019 -
SKORSTENSFEJERDATA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.04.2019
Registreringsdato: 09.04.2019 -
SKORSTENSFEJERDATA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2017
Registreringsdato: 17.01.2017
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2017 - Stadig aktiv
Direktør
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.10.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - 27.08.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - 30.10.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SKORSTENSFEJERDATA ApS kunne offentliggøre et overskud på 265' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SKORSTENSFEJERDATA ApS kunne offentliggøre et underskud på 164' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Søren Bryde.