Brian Lang Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Pyro Art I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.236' DKK DPA TOTAL ApS (Nu: DPA Entreprise ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -523' DKK DPA TOTAL ApS (Nu: DPA Entreprise ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.658' DKK DPA TOTAL ApS (Nu: DPA Entreprise ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 8.164' DKK DPA-Fireworks ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos DPA TOTAL ApS (Nu: DPA Entreprise ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSK PYRO ART ApS (18 år 4 måneder) |
Seed: 604714809
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1996 ved Dansk Pyro Art I/S (tidligere DANSK PYRO ART BRIAN LANG PETERSEN/TORBEN JUUL OLSEN/NIELS MORTENSEN) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Torben Juul-Olsen at Brian Lang Petersen stiftede Dansk Pyro Art I/S den dag i januar 1996. Rollen som Ejer og Stifter havde Brian i 13 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med andre husholdningsartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendommen Glasmagervej 41 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DPA-Fireworks ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DPA-Fireworks ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
DPA FIREWORKS ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
DPA-Fireworks ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
DPA-Fireworks ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Brian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
22.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.06.2004 - 01.11.2022
Reel ejer
05.10.2009 - 04.06.2024
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
10.09.2008 - 20.04.2016
Direktør
10.09.2008 - 31.03.2022
Ejer
21.04.2016 - 11.03.2024
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor DPA-Fireworks ApS fremviste et overskud på 1.172' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor DPA FIREWORKS ApS fremviste et underskud på 288' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Jørgen Harald Reimers Sønksen.