Arne Andersen
Karrieren startede hos: | Arne Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.118' DKK HOTEL BRANDE A/S (Nu: ERIK MØLGAARD VVS A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -3.947' DKK HOTEL DALGAS A/S (Nu: Heegaard Invest 2020 A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 13.450' DKK DAL ApS (2020-21) |
Største gæld: | 32.968' DKK EJENDOMSSELSKABET A A ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos HOTEL DALGAS A/S (Nu: Heegaard Invest 2020 A/S) (2014) |
Seed: 828814382
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for længe siden i Arne Andersen (tidligere ULFBORG GÆSTGIVERGÅRD ARNE HEEGAARD ANDERSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Arne Andersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Arne i 51 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AKK BRANDE ApS
Via DAL ApS
Direktørposter (2)
-
AKK BRANDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2011 -
DAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2006
Tidslinje (24)
-
ULFBORG GÆSTGIVERGÅRD ARNE HEEGAARD ANDERSEN (Nu: Arne Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
AK MARKETING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2021
Registreringsdato: 03.11.2021 -
EJENDOMSSELSKABET A A ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2021
Registreringsdato: 03.11.2021
Blå bog (fortsat)
Arne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.10.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør og Ejer
07.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.05.2004 - 03.11.2021
Reel ejer
07.08.2006 - 24.03.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.11.2000 - 03.11.2021
Reel ejer
07.08.2006 - 24.03.2022
Ejerandel: 100%
Arne Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DAL ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.007' DKK. Gennem sit holdingselskab DAL ApS har Arne dermed også andele i AKK BRANDE ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Arne Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor EJENDOMSSELSKABET A A ApS landede et overskud på 1.208' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor DAL ApS landede et underskud på 1.182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 757' DKK (DAL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.077' DKK (HOTEL BRANDE A/S (Nu: ERIK MØLGAARD VVS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.007' DKK (DAL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.518' DKK (AKK BRANDE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Kenneth Heegaard Andersen.