Christian Andersen
Erhvervsaktiv: | 13. feb. 1985 - 30. aug. 2020 |
Karrieren startede hos: | Partred Invest VI (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af PARTREDERIET DANICA IX (37 år 3 måneder) |
Seed: 1111729670
Det hele startede for alvor en dag i 1985 hos Partred Invest VI (tidligere PARTREDERIET INVEST VI) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Uffe Martin Jensen, Knud Andersen, Arne Munk, Boye Kølle, Flemming Kobæk Larsen, Børge Jensen, Mogens Frydshou Knudsen, Knud Stærke, John Due Boesen, Per Bent Rasmussen, Hans Peter Petersen, Niels Holger Rasmussen, Jørgen Jørgensen Folmer, Christian Emil Andersen, Søren Peter Lindkær Jensen, Thor Friis, Hans Heinrich Callesen, Bent Lund Hansen, Steffen Poulsen, Heddah Nanet Franzmann, Niels Gjørlund, Kaj Aage Munk, Sven Erik Kristensen, Henning Eskild Godtfredsen, Viggo Peetz, Poul Jørgen Antonsen, Jens Erik Bjørnsbo Due, Grete Breinhild, Ellen Margrethe Bredal Nielsen, Ingrid Mary Egtman, Poul Brix, Bente Fagerberg at Christian Andersen stiftede Partred Invest VI den dag i februar 1985. Titlen som Ejer og Stifter bestred Christian i 28 år 8 måneder, før stoppet d. 31. oktober 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PARTREDERIET DANICA IX
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
PARTREDERI INVEST X (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2020
Registreringsdato: 30.08.2020 -
PARTREDERIET INVEST VII (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
PARTREDERIET INVEST VI (Nu: Partred Invest VI) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2013
Registreringsdato: 31.10.2013
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.06.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.03.1988 - 30.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.1986 - 28.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.02.1985 - 31.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er John Due Boesen.