Peter Basse
Karrieren startede hos: | NILI DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 35.612' DKK PB INVEST I ApS (2018) |
Største underskud: | -11.639' DKK PB INVEST I ApS (2023) |
Største egenkapital: | 139.021' DKK JP Basse ApS (2023) |
Største gæld: | 197.442' DKK JP Basse ApS (2016) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos RENOFIX ApS (Nu: Betonmester ApS) (2022) |
Seed: 270709879
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos NILI DANMARK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Basse i 36 år 4 måneder, inden stoppet den 16. maj 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1.12.1988 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejendomsselskabet Peter Basse ApS
Ejerandel: 100% -
Ejendomsselskabet Skovgårdsvej 27 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
HLC Rengøring ApS
Ejerandel: 100% -
PB INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
K/S 4 Invest
Via HOLDINGSELSKABET AF 1.12.1988 ApS -
ERKON ODENSE ApS
Via PB INVEST ApS -
Betonmester ApS UNDER KONKURS
Via PB INVEST ApS -
Ejendomsselskabet Læhegnet 71 - 75 af 2020 ApS
Via PB INVEST ApS -
P. Basse materiel udlejning ApS
Via PB INVEST ApS -
Ejendomsselskabet 4 Invest ApS
Via PB INVEST ApS
Direktørposter (6)
-
PB INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2008 -
ERKON ODENSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2006 -
Ejendomsselskabet Peter Basse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2018 -
P. Basse materiel udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2019 -
Ejendomsselskabet Krondalvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2020 -
HLC Rengøring ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejendomsselskabet Peter Basse ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (97)
-
RENOFIX ApS (Nu: Betonmester ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Ejendomsselskabet Skovgårdsvej 27 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
HLC Rengøring ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2022
Registreringsdato: 09.09.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Direktør
09.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
15.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
20.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor PB INVEST I ApS landede et overskud på 35.612' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor PB INVEST AF 2008 ApS (Nu: PB INVEST ApS) landede et underskud på 3.703' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 18.944' DKK (JP Basse ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.639' DKK (PB INVEST I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 139.021' DKK (JP Basse ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -310' DKK (J. Basse materiel udlejning ApS (Nu: P. Basse materiel udlejning ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Niels Jeppe Basse.