Mogens Hosbond
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET AF 23.12.2005,HOBRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.200' DKK MOGENS HOSBOND HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -75' DKK Løkken Park Nord ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 105.599' DKK MOGENS HOSBOND HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 135.812' DKK BRDR. HOSBOND A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos BRDR. HOSBOND A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOGENS HOSBOND HOLDING ApS (28 år 11 måneder) |
Seed: 963913804
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1982 ved AFVIKLINGSSELSKABET AF 23.12.2005,HOBRO A/S (tidligere F.H. AUTO. HOBRO A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Hosbond i 13 år, før stoppet den 6. november 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MOGENS HOSBOND HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
EJENDOMMEN SKAGENSVEJ 100 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BRDR. HOSBOND A/S
Via MOGENS HOSBOND HOLDING ApS -
MOGENS HOSBOND EJENDOMME ApS
Via MOGENS HOSBOND HOLDING ApS -
Løkken Park Nord ApS
Via MOGENS HOSBOND HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
MOGENS HOSBOND EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2003 -
MOGENS HOSBOND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.1995 -
BRDR. HOSBOND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2003 -
EJENDOMMEN SKAGENSVEJ 100 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2006 -
Løkken Park Nord ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
MOGENS HOSBOND HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024 -
BRDR. HOSBOND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
MOGENS HOSBOND HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Løkken Park Nord ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
MOGENS HOSBOND EJENDOMME HJØRRING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.03.2013
Registreringsdato: 19.03.2013
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.07.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.10.1995 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mogens Hosbond er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOGENS HOSBOND HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 105.599' DKK. Igennem holdingselskabet MOGENS HOSBOND HOLDING ApS har Mogens derfor også ejerandele i BRDR. HOSBOND A/S (100%), MOGENS HOSBOND EJENDOMME ApS (100%) og Løkken Park Nord ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mogens Hosbond, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MOGENS HOSBOND HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 14.200' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Jan Bæk.