Lars Henrik Fjordbak Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1992 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SMEDE- OG MASKINTEKNIK V/LARS FJORDBAK LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.733' DKK Aconsil ApS (2023) |
Største underskud: | -73' DKK Salixpro Aps (2022) |
Største egenkapital: | 6.212' DKK Lisnoca Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 6.399' DKK Aconsil Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Aconsil ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af SMEDE- OG MASKINTEKNIK V/LARS FJORDBAK LARSEN (10 år 5 måneder) |
Seed: 262173867
Det hele startede for alvor en dag i 1992 i SMEDE- OG MASKINTEKNIK V/LARS FJORDBAK LARSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Henrik Fjordbak Larsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lars i 10 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lafaho Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Lisnoca Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Aconsil Holding ApS
Via Lafaho Holding ApS -
Aconsil ApS
Via Aconsil Holding ApS -
Salixpro Aps
Via Aconsil Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Aconsil Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2015 -
Salixpro Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2020 -
Lafaho Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Lisnoca Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Aconsil ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2016
Tidslinje (20)
-
Aconsil Holding 2 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
Aconsil Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
Lisnoca Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
17.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.11.2023 - 07.12.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.11.2015 - 07.12.2023
Direktør
04.11.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Henrik Fjordbak Larsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Lafaho Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.685' DKK.
• Lisnoca Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.685' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Aconsil Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Lars Henrik Fjordbak Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Aconsil ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.733' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Salixpro Aps kunne offentliggøre et underskud på 73' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.733' DKK (Aconsil ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (Salixpro Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.212' DKK (Lisnoca Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 46' DKK (Salixpro Aps).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Hastrup Knudsen.