Martin Kaul Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LØGSTØR MUSLINGE FISKERI ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.400' DKK ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (2014) |
Største underskud: | -2.413' DKK Kaul Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 6.196' DKK Kaul Holding ApS (2017) |
Største gæld: | 11.024' DKK KAUL ApS (2016) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klem Vester v/Martin Kaul Hansen (23 år 3 måneder) |
Seed: 1362385908
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1988 ved LØGSTØR MUSLINGE FISKERI ApS (tidligere ASX 13891 ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Martin Kaul Hansen i 2 år, før fratrædelsen den 8. august 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. juli 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kaul Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KAUL ApS
Via Kaul Holding ApS -
Esbjerg Krabbefiskeri ApS
Via Kaul Holding ApS -
KR-Fiskeri ApS
Via Kaul Holding ApS
Direktørposter (3)
-
KAUL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2015 -
Kaul Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2015 -
KR-Fiskeri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 03.07.2024
Tidslinje (13)
-
ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
KR-Fiskeri ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
HK Esbjerg ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
03.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Kaul Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kaul Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.167' DKK. Igennem sit holdingselskab Kaul Holding ApS har Martin dermed også ejerandele i KAUL ApS (100%), Esbjerg Krabbefiskeri ApS (50-66.65%) og KR-Fiskeri ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Kaul Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KAUL ApS fremviste et overskud på 710' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Kaul Holding ApS fremviste et underskud på 2.413' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 162' DKK (Kaul Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 654' DKK (Esbjerg Krabbefiskeri ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.992' DKK (ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.159' DKK (Esbjerg Krabbefiskeri ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jan Hjalgrim Magnussen.