Allan Muff
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Allan Muff Lassen (Ejer) |
Største overskud: | 6.827' DKK STATE OF NORTH ApS (Nu: ARKK Copenhagen ApS) (2022) |
Største underskud: | -17.724' DKK Zliide Technologies ApS (2023) |
Største egenkapital: | 26.592' DKK STATE OF NORTH ApS (Nu: ARKK Copenhagen ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 28.562' DKK Zliide Technologies ApS (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos STATE OF NORTH ApS (Nu: ARKK Copenhagen ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Allan Muff Lassen (35 år 8 måneder) |
Seed: 1463409868
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1989 i Allan Muff Lassen (tidligere ALLAN MUFF LASSEN TOLD & SKAT HELSINGØR) som Ejer. Allan Muff købte virksomheden Allan Muff Lassen den 1. januar 1989. Allan har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer har Allan nu besiddet i 35 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Allan Muff Lassen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ALLAN MUFF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
IDEAS DENMARK A/S
Via ALLAN MUFF HOLDING ApS -
STATE OF WOW ApS
Via ALLAN MUFF HOLDING ApS -
State of WOW Legacy ApS
Via STATE OF WOW ApS -
State of WOW Danmark ApS
Via STATE OF WOW ApS -
WOW Innovation ApS
Via STATE OF WOW ApS -
FILMBYEN Ejendomme ApS
Via ALLAN MUFF HOLDING ApS -
ARKK Copenhagen ApS
Via ALLAN MUFF HOLDING ApS -
ARKK Copenhagen Retail ApS
Via ARKK Copenhagen ApS -
State of WOW Management ApS
Via ALLAN MUFF HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MUFF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2022 -
State of WOW Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2015 -
ALLAN MUFF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
STATE OF WOW ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.09.2017 -
FILMBYEN Ejendomme ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.11.2011
Tidslinje (37)
-
Zliide Technologies ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2024
Registreringsdato: 27.04.2024 -
City Caps ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
Oliver Green ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023
Blå bog (fortsat)
Allan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
17.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Reel ejer
17.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Reel ejer
22.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør og Reel ejer
06.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Allan Muff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ALLAN MUFF HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.705' DKK. Igennem sit holdingselskab ALLAN MUFF HOLDING ApS har Allan dermed også ejerandele i IDEAS DENMARK A/S (50-66.65%), STATE OF WOW ApS (66.66-89.99%), FILMBYEN Ejendomme ApS (100%), ARKK Copenhagen ApS (20-24.99%) & State of WOW Management ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Allan Muff, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Allan Muff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i STATE OF NORTH ApS (Nu: ARKK Copenhagen ApS) der præsenterede et overskud på 6.827' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Zliide Technologies ApS der præsenterede et underskud på 17.724' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 3 måneder fra 2010 til i dag hos IDEAS DENMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.393' DKK (WOW Innovation ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.724' DKK (Zliide Technologies ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.867' DKK (STATE OF NORTH ApS (Nu: ARKK Copenhagen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22' DKK (State of WOW Retail ApS (Nu: State of WOW Legacy ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Glenn Michael Helmuth.