Karl-Erik Slynge
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.862' DKK TRIGON HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -21.380' DKK AKTIESELSKABET TRIGON (2015) |
Største egenkapital: | 207.710' DKK CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (2023) |
Største gæld: | 151.650' DKK ØSTER DAL ApS (Nu: Trigon Ejendomme ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos TRIGON HOLDING A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND (35 år 10 måneder) |
Seed: 82710651
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 i CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Karl-Erik Slynge i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 6. maj 1993.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 10.468' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMSUDLEJER KARL-ERIK SLYNGE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Gærum Plantage ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
KE Slynge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (5)
-
TRIGON HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2014 -
TOLNE SKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2023 -
Trigon Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2014 -
EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2014 -
KE Slynge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2021
Bestyrelsesposter (9)
-
TRIGON HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
AKTIESELSKABET TRIGON
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
LERBÆK HOVEDGÅRD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
ENTREPRENØR VILLY ANDERSEN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2021 -
CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.1988 -
TOLNE SKOV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2018 -
EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2014 -
FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2011 -
Erhvervsservice Nord ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (71)
-
FONDEN ARENA NORD (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
GREEN SOURCE A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
GREEN SOURCE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Karl-Erik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2018 - Stadig aktiv
Direktør
26.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Karl-Erik Slynge har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i TRIGON HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 11.862' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i AKTIESELSKABET TRIGON der præsenterede et underskud på 21.380' DKK.
Karl-Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 10 måneder fra 1988 til i dag hos CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.862' DKK (TRIGON HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.700' DKK (ØSTER DAL ApS (Nu: Trigon Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 207.710' DKK (CIVILINGENIØR BENT BØGH OG HUSTRU INGE BØGHS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 268' DKK (FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN).
En af de forbindelser som går igen i Karl-Erik' netværk er Karsten Madsen.