Bo Dennis Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BO-HUS V/BO JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 31.164' DKK SÆBEFABRIKKEN A/S (Nu: Soap Nordic A/S) (2020) |
Største underskud: | -28.833' DKK BO-HUS HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 41.265' DKK SÆBEFABRIKKEN A/S (Nu: Soap Nordic A/S) (2020) |
Største gæld: | 63.263' DKK SOPHIEHOLMEN INDERHAVN A/S (Nu: SOPHIEHOLMEN INDERHAVN ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 104 årsværk hos BO-HUS ApS (Nu: Byggeselskabet af 30.06.2004 A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af PERBO INVEST ApS (20 år 2 måneder) |
Seed: 1829711655
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 hos BO-HUS V/BO JØRGENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bo Dennis Jørgensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Bo i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BO-HUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
PERBO INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Byggeselskabet af 30.06.2004 A/S UNDER KONKURS
Via BO-HUS HOLDING ApS -
Bo-Hus Invest ApS
Via BO-HUS HOLDING ApS -
Torvets Ejendomme 1994 ApS
Via Bo-Hus Invest ApS -
SOPHIEHOLMEN INDERHAVN ApS
Via Bo-Hus Invest ApS -
Herningvej 38-40, Nykøbing F. ApS
Via PERBO INVEST ApS
Direktørposter (5)
-
BO-HUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2005 -
Herningvej 38-40, Nykøbing F. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2016 -
Bo-Hus Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2007 -
BO-HUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2022 -
Fam. Jørgensen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
GOLFANLÆGGET STORSTRØMMEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 18.03.2015 -
Soap Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2004 -
BO-HUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2022
Tidslinje (72)
-
ALWE ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
ROSENHAVEN 2007 ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
FONDEN BUSINESS LF
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
14.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BO-HUS ApS (Nu: Byggeselskabet af 30.06.2004 A/S) kunne offentliggøre et overskud på 12.465' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BO-HUS HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 28.833' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.738' DKK (BO-HUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.790' DKK (LOLLAND-FALSTER ALLIANCEN ApS (Nu: NYKØBING FC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.218' DKK (SÆBEFABRIKKEN A/S (Nu: Soap Nordic A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.644' DKK (LOLLAND-FALSTER ALLIANCEN ApS (Nu: NYKØBING FC A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Per Dennis Jørgensen.