Lone Rømø
Karrieren startede hos: | FINANS NI US A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.765' DKK Advokatpartnerselskabet Drachmann (Nu: Administration Syd P/S) (2022) |
Største underskud: | -3.045' DKK Ejendomsselskabet Vesterskoven A/S (2023) |
Største egenkapital: | 12.884' DKK ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB (2016) |
Største gæld: | 228.186' DKK ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB (2023) |
Seed: 1185722980
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved FINANS NI US A/S (tidligere A/S AXEL HANSEN) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lone Rømø i 48 år 8 måneder, før stoppet den 10. september 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. september 1996.
Indirekte ejede Selskaber (1)
Direktørposter (1)
-
Aluco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejendomsselskabet Vesterskoven A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2020
Tidslinje (45)
-
Høegh Boliginvest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
EJENDOMSSELSKABET AF 5.MAJ 2008 A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
Høegh Boliginvest ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023
Blå bog (fortsat)
Lone har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 74 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
30.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
30.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lone Rømø har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Advokatpartnerselskabet Drachmann (Nu: Administration Syd P/S) der præsenterede et overskud på 3.765' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Ejendomsselskabet Vesterskoven A/S der præsenterede et underskud på 3.045' DKK.
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 8 måneder fra 1948 til 1996 hos FINANS NI US A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 202' DKK (Aluco IVS (Nu: Aluco ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.045' DKK (Ejendomsselskabet Vesterskoven A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.648' DKK (ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.166' DKK (Ejendomsselskabet Vesterskoven A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Annette With Sørensen.