Svend Erik Pilgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1977 (47 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVEND ERIK PILGAARD (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SVEND ERIK PILGAARD (47 år 3 måneder) |
Seed: 580518176
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i SVEND ERIK PILGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Svend Erik Pilgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Svend i 47 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 24. maj 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen avl af malkekvæg. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lønborg Hede II I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SVEND ERIK PILGAARD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Lønborg Hede Vindkraft II I/S (Nu: Lønborg Hede II I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2017
Registreringsdato: 11.12.2017 -
Gestenge Vindmøllelaug I/S v/Kassereren Birgit Rasmussen m.fl (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008
Blå bog (fortsat)
Svend har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1977 - 24.05.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.04.1997 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1989 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Ole Jacobsen.