Anker Hedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1981 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINI SOFT V/ANKER HEDEGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 1.640' DKK MINISOFT A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.557' DKK MINISOFT A/S (2023) |
Største gæld: | 2.257' DKK DDK IT-SERVICE ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MINISOFT A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MINISOFT A/S (35 år 3 måneder) |
Seed: 805425706
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1981 hos MINI SOFT V/ANKER HEDEGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anker Hedegaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anker i 21 år 6 måneder, før stoppet d. 22. juli 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. juli 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MINISOFT A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DDK IT-SERVICE ApS
Via MINISOFT A/S
Direktørposter (2)
-
DDK IT-SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2007 -
MINISOFT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.1989
Bestyrelsesposter (1)
-
MINISOFT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.1989
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
ApS KBIL 15 NR. 1256 (Nu: MINISOFT TODAY A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
DDK IT-SERVICE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2022
Registreringsdato: 06.05.2022 -
DDK IT-SERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2007
Registreringsdato: 09.05.2007
Blå bog (fortsat)
Anker har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.06.1989 - Stadig aktiv
Ejer
04.10.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1991 - 31.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2004 - 06.05.2022
Reel ejer
02.05.2007 - Stadig aktiv
Direktør
09.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1981 - 22.07.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MINISOFT A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.640' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.640' DKK (MINISOFT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.557' DKK (MINISOFT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 722' DKK (ApS KBIL 15 NR. 1256 (Nu: MINISOFT TODAY A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anker' netværk er Jørn Caben.