Lars Jørgen Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1985 (39 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LARS JØRGEN ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 37.125' DKK SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -3.629' DKK Rammegaard A/S (2021) |
Største egenkapital: | 200.007' DKK SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 84.762' DKK Ulkind A/S (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Ulkind A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS JØRGEN ANDERSEN (28 år 7 måneder) |
Seed: 1820223977
Det hele startede for alvor en dag i 1985 ved LARS JØRGEN ANDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Jørgen Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 28 år 7 måneder, før stoppet den 29. marts 2014.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Stüdenitz 19 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DINESEN & PARTNERE A/S
Ejerandel: 100% -
Hegnsgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ulkind A/S
Via DINESEN & PARTNERE A/S
Direktørposter (1)
-
DINESEN & PARTNERE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2012
Repræsentant (1)
-
Det Ærøske Boligselskab
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Ulkind A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2020
Ejendomme (5)
Tidslinje (19)
-
LJA HAARBY HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
DINESEN & PARTNERE A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
LJA HAARBY HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.03.2012 - 15.02.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LJA HAARBY HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.642' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.409' DKK (Ulkind A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 200.007' DKK (SLOVAKIAN FARM INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.800' DKK (DINESEN & PARTNERE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kirsten Dahl Andersen.