Poul Gunnar Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1983 (41 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Håndværk (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.637' DKK KLIFA A/S (Nu: ONE WOOD FURNITURE A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -934' DKK VINTECH VINDUER & DØRE ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 10.779' DKK PJ INVEST STENSTRUP ApS (Nu: P.J Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 9.220' DKK KLIFA A/S (Nu: ONE WOOD FURNITURE A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos KLIFA A/S (Nu: ONE WOOD FURNITURE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Dansk Håndværk (41 år 2 måneder) |
Seed: 866119470
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1983 ved Dansk Håndværk (tidligere DANSKE SNEDKER- OG TØMRERMESTRE) i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Poul Gunnar Jørgensen nu besiddet i 41 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ONE WOOD FURNITURE A/S
Ejerandel: 100% -
P.J Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FARY LOCHAN DESTILLERI A/S
Via P.J Holding ApS -
ORIGINAYA APS
Via P.J Holding ApS -
Bøllemosen Padel & Leg ApS
Via P.J Holding ApS
Direktørposter (3)
-
ONE WOOD FURNITURE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2004 -
P.J Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2014 -
Bøllemosen Padel & Leg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
ONE WOOD FURNITURE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Bøllemosen Padel & Leg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.08.2023
Registreringsdato: 04.08.2023 -
VINTECH VINDUER & DØRE ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2021
Registreringsdato: 08.07.2021 -
VINTECH VINDUER & DØRE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021
Blå bog (fortsat)
Poul har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
04.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
10.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.11.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.09.2008 - Stadig aktiv
Ejer
10.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.1983 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.08.2018 - 08.11.2022
Direktør
15.01.2019 - 05.08.2020
Direktør
01.02.2021 - 08.07.2021
Ejerandel: 100%
Poul Gunnar Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P.J Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.779' DKK. Gennem sit holdingselskab P.J Holding ApS har Poul dermed også andele i ONE WOOD FURNITURE A/S (100%), FARY LOCHAN DESTILLERI A/S (5-9.99%), ORIGINAYA APS (10-14.99%) og Bøllemosen Padel & Leg ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Poul Gunnar Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KLIFA A/S (Nu: ONE WOOD FURNITURE A/S) landede et overskud på 2.637' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor VINTECH VINDUER & DØRE ApS landede et underskud på 934' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Morten Andreas Jørgensen.