Mikkel Anders Bie
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIE DATA V/MIKKEL BIE (Ejer) |
Største overskud: | 4.331' DKK DEDUCTOR ApS (2019) |
Største underskud: | -9' DKK CREST AUTOMATION ApS (2014) |
Største egenkapital: | 6.039' DKK BIE DATA ApS (2023) |
Største gæld: | 9.921' DKK DEDUCTOR ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DEDUCTOR ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIE DATA ApS (17 år 3 måneder) |
Seed: 2123908646
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1995 hos BIE DATA V/MIKKEL BIE med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mikkel Anders Bie der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mikkel i 12 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIE DATA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DEDUCTOR ApS
Via BIE DATA ApS
Direktørposter (2)
-
DEDUCTOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2009 -
BIE DATA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
CREST AUTOMATION ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2016
Registreringsdato: 25.01.2016 -
CREST AUTOMATION ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2015
Registreringsdato: 25.11.2015 -
CREST AUTOMATION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2015
Registreringsdato: 25.11.2015
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.03.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2009 - 25.11.2015
Direktør
25.11.2015 - 25.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor DEDUCTOR ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.331' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.226' DKK (DEDUCTOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.039' DKK (BIE DATA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.841' DKK (DEDUCTOR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Henrik Sørensen.