Robert Hove
Karrieren startede hos: | KLAUS JOHANNESEN, THISTED A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63.830' DKK THY-MORS ENERGI A.M.B.A. (2023) |
Største underskud: | -71.174' DKK SCANENERGI A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.485.754' DKK THY-MORS ENERGI A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 635.398' DKK SCANENERGI A/S (2014) |
Flest årsværk: | 110 årsværk hos THY-MORS ENERGI A/S AF 01.01.2002 (Nu: THY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S) (2017) |
Seed: 854124549
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved KLAUS JOHANNESEN, THISTED A/S (tidligere S. M. SØRENSENS HERREMAGASIN, THISTED A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Robert Hove i 20 år 5 måneder, før fratrædelsen den 21. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. marts 1992.
Direkte ejede Selskaber (8)
-
LANDMAND ROBERT HOVE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Rudmose Vindmølle I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Rens Hedegård Vindmølle I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Kolkjærgård I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Hanstholm Havn Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Tagmark Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Rens Hedegaard Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (18)
-
Vipo Vinduer A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.08.2021 -
BV Koldby A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2020 -
go'energi A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2018 -
Thy Erhvervsinvest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2021 -
THY-MORS ENERGI HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2018 -
THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2018 -
Hanstholm Dækservice, ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2022 -
BV-Trappen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2020 -
THY-MORS ENERGI A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2018 -
ENERGRID A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2018 -
NETSELSKABET ELVÆRK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2024 -
Faster Plaster ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2022 -
LINOLIE DØRE OG VINDUER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.07.2021 -
Hanghøj Agro A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2024 -
K/S Vindpark Blæsbjerg EWE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2019 -
Thy Vinduer Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2021 -
RGT HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2011 -
Thy-Mors Energi Produktion A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.02.2019
Ejendomme (5)
Tidslinje (112)
-
Rens Hedegaard Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
Nyt Netselskabet Elværk A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Nyt Netselskabet Elværk A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024
Blå bog (fortsat)
Robert har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Hove har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved THY-MORS ENERGI A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 63.830' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved THY-MORS ENERGI A/S (Nu: THY-MORS ENERGI HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 29.441' DKK.
Robert har i alt siddet i bestyrelsen hos 53 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 5 måneder fra 1969 til 1989 hos KLAUS JOHANNESEN, THISTED A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.830' DKK (THY-MORS ENERGI A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.373' DKK (FIBER BACKBONE A/S (Nu: JYSK ENERGI FIBERNET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.485.754' DKK (THY-MORS ENERGI A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.528' DKK (Faster Plaster ApS).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Mogens Nielsen.