Egon Debel
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | E D CONSULT/EGON DEBEL (Ejer) |
Største overskud: | 4.556' DKK REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSENHD ApS (Nu: Hedelund & Andersen ApS) (2022) |
Største underskud: | -122' DKK STÆRMOSE INVEST ApS (2021) |
Største egenkapital: | 10.145' DKK SCANSTORE PARTNERS ApS (2022) |
Største gæld: | 2.129' DKK REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSENHD ApS (Nu: Hedelund & Andersen ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSENHD ApS (Nu: Hedelund & Andersen ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSEN HD, HOLDING ApS (21 år 8 måneder) |
Seed: 417482924
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1987 hos E D CONSULT/EGON DEBEL som Ejer. Egon Debel købte virksomheden E D CONSULT/EGON DEBEL den 1. december 1987. Egon der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Egon i 21 år 1 måned, inden stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSEN HD, HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
STÆRMOSE INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCANSTORE PARTNERS ApS
Via STÆRMOSE INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSEN HD, HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2003 -
STÆRMOSE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
SCANSTORE PARTNERS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
SCANSTORE PARTNERS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
LE KLIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2019
Registreringsdato: 30.10.2019 -
Investeringsselskabet af 22. november 2015 ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 25.05.2018
Registreringsdato: 25.05.2018
Blå bog (fortsat)
Egon har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
08.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.01.2003 - Stadig aktiv
Ejer
04.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.12.2009 - 30.10.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.11.2015 - 25.05.2018
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
14.01.2003 - 31.12.2017
Ejerandel: 49%
Egon Debel er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSEN HD, HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.924' DKK.
• STÆRMOSE INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.924' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Egon Debel, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSEN HD, HOLDING ApS fremviste et overskud på 767' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor STÆRMOSE INVEST ApS fremviste et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 183' DKK (STÆRMOSE INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 69' DKK (REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSENHD ApS (Nu: Hedelund & Andersen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.924' DKK (REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSEN HD, HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 297' DKK (REVISIONSFIRMAET FREDE KRISTIANSENHD ApS (Nu: Hedelund & Andersen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Egon' netværk er Poul Henningsen.