Niels Grovn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIELS GROVN (Stifter) |
Største overskud: | 43.533' DKK NORDIC POWER TRADING FUND A/S (2022) |
Største underskud: | -67.381' DKK NORDIC POWER TRADING FUND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 952.642' DKK DANGRO INVEST A/S (2015) |
Største gæld: | 9.676' DKK AFDIA ApS (2019) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NORDIC POWER TRADING FUND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELS GROVN (34 år 2 måneder) |
Seed: 857212623
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1990 ved NIELS GROVN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Niels Grovn og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Niels nu bestreddet i 34 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af kernefrugter og stenfrugter.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
NIELS GROVN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Grando ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Vindpark Lønt ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (3)
-
NORDIC POWER TRADING FUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2018 -
Grando ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2018 -
Vindpark Lønt ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (32)
-
GLM EJENDOMME ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
GLM EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
AFDIA ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
02.10.2009 - 24.06.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
29.08.2016 - 26.11.2018
Direktør
30.11.2018 - 29.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Grovn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved NORDIC POWER TRADING FUND A/S der præsenterede et overskud på 43.533' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved NORDIC POWER TRADING FUND A/S der præsenterede et underskud på 67.381' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2018 til i dag hos NORDIC POWER TRADING FUND A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.658' DKK (NORDIC POWER TRADING FUND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 257.637' DKK (NORDIC POWER TRADING FUND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -105' DKK (Grando ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Lars Peder Løkke.