Anders Refslund Hansen
Karrieren startede hos: | ANDERS REFLUND HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.384' DKK A/S PSE 38 NR. 1167 (Nu: 'STENTOFT' SVINEPRODUKTION A/S) (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.638' DKK A/S PSE 38 NR. 1167 (Nu: 'STENTOFT' SVINEPRODUKTION A/S) (2014) |
Største gæld: | 923' DKK A/S PSE 38 NR. 1167 (Nu: 'STENTOFT' SVINEPRODUKTION A/S) (2014) |
Seed: 1958407823
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos ANDERS REFLUND HANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anders Refslund Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Anders nu besiddet i 57 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ANDERS REFLUND HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Refslund Mark I/S v/Klaus Refslund Hansen & Anders Refslund Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Dato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007 -
A/S PSE 13 NR. 1269 (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 15. MAJ 1990 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.1999
Registreringsdato: 17.02.1999 -
A/S PSE 38 NR. 1167 (Nu: 'STENTOFT' SVINEPRODUKTION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.1999
Registreringsdato: 09.02.1999
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
03.07.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1989 - 17.02.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 09.02.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Klaus Refslund Hansen.