Teddy Kær Jacobsen
Karrieren startede hos: | Velliv Ejendomme Logistik P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.858.000' DKK SUND OG BÆLT HOLDING A/S (Nu: SUND & BÆLT HOLDING A/S) (2022) |
Største underskud: | -492.000' DKK A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN (2019) |
Største egenkapital: | 10.728.000' DKK SUND OG BÆLT HOLDING A/S (Nu: SUND & BÆLT HOLDING A/S) (2022) |
Største gæld: | 19.683.170' DKK PRIVATLEASING A/S (Nu: NORDEA FINANS DANMARK A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 4.000 årsværk hos Lauritzen Fonden Holding ApS (2016) |
Seed: 666769533
Det startede for flere år siden ved Velliv Ejendomme Logistik P/S (tidligere FINANSIERINGSAKTIESELSKABET AF 7/4 1923) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Teddy Kær Jacobsen i 69 år 5 måneder, før stoppet den 24. september 1992.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 382.948' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TJ MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (5)
-
Selskabet af 9. september 2015 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2015 -
C.C.HOLDING 2000 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2002 -
FONDEN AF 1. DECEMBER 1997
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2003 -
TJ MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2000 -
Selskabet af 23. september 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2015
Bestyrelsesposter (3)
-
Selskabet af 9. september 2015 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.11.2015 -
C.C.HOLDING 2000 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2002 -
FONDEN AF 1. DECEMBER 1997
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (177)
-
GISSELFELD KLOSTER (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
MALERFIRMAET BUHR A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
GANLØSE MALERFIRMA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022
Blå bog (fortsat)
Teddy har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 101 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.11.2002 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.02.2002 - 11.02.2002
Bestyrelsesmedlem
02.05.2013 - 27.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2018 - 30.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2018 - 30.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Teddy Kær Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved POULSEN INVEST, HERNING A/S (Nu: KP Invest Finans III A/S) der præsenterede et overskud på 554.743' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ApS KBUS 17 NR. 1199 (Nu: C.C.HOLDING 2000 A/S) der præsenterede et underskud på 29.171' DKK.
Teddy har i alt siddet i bestyrelsen hos 79 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 69 år 5 måneder fra 1923 til 1992 hos Velliv Ejendomme Logistik P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 876.861' DKK (Lauritzen Fonden Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 359.000' DKK (SUND OG BÆLT HOLDING A/S (Nu: SUND & BÆLT HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.481.000' DKK (SUND OG BÆLT HOLDING A/S (Nu: SUND & BÆLT HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.292' DKK (IoT International Distribution ApS (Nu: IIOTD A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Teddy' netværk er Axel Kierkegaard.