Michael Harry Steffensen
Karrieren startede hos: | METSO AUTOMATION DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 35.788' DKK CATERING ApS (Nu: Jatek ApS) (2023) |
Største underskud: | -40.228' DKK HESS GROUP AUSTRALIA HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 295.422' DKK HESS GROUP AUSTRALIA HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 87.657' DKK FORTUNA TEATERSELSKAB ApS (Nu: FORTUNAT ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos GRYPHON AUDIO DESIGNS ApS (2022-23) |
Seed: 109977065
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos METSO AUTOMATION DENMARK A/S (tidligere AIWA DANMARK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Harry Steffensen i 36 år 6 måneder, inden stoppet den 30. maj 2008.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MHS Konsulentanpartsselskab UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (2)
-
JBH INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.1992 -
LG INVEST AF 15/6 1992 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1992
Tidslinje (113)
-
MHS ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: MHS Konsulentanpartsselskab)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
I/S FIOLSTRÆDE 26 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
MHS ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: MHS Konsulentanpartsselskab) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 30.06.2018
Direktør
25.06.2002 - 20.08.2024
Ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1996 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.07.1997 - 11.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Harry Steffensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos LG INVEST AF 15/6 1992 A/S der præsenterede et overskud på 7.070' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LG INVEST AF 15/6 1992 A/S der præsenterede et underskud på 5.629' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 6 måneder fra 1971 til 2008 hos METSO AUTOMATION DENMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 35.788' DKK (CATERING ApS (Nu: Jatek ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 205.675' DKK (CATERING ApS (Nu: Jatek ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.572' DKK (ELM A/S (Nu: ELM SPORT & ARTS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Joyce Birgit Hagemeister.