Peter Løgstrup
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 31.5.1984 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51.025' DKK MARIE & M.B. RICHTERS FOND (2020) |
Største underskud: | -17.930' DKK PRIORPARKEN 680 K/S (2020) |
Største egenkapital: | 288.352' DKK MARIE & M.B. RICHTERS FOND (2021) |
Største gæld: | 154.593' DKK DIY CENTER ODERSTRASSE 15 K/S (2014) |
Flest årsværk: | 158 årsværk hos ASX 12186 A/S (Nu: J. NØRGAARD CAFE A/S) (2016) |
Seed: 409073839
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 31.5.1984 med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Løgstrup i 59 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 3. oktober 2002.
Dengang var virksomhedens branche indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 7.687' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. marts 2016.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DRONNINGENS TVÆRGADE 19 M.FL. ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
HIGH STREET. KENT. KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
I/S Mosedalvej 11
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S DRONNINGENS TVÆRGADE 19 M.FL.
Via DRONNINGENS TVÆRGADE 19 M.FL. ApS -
K/S HIGH STREET. KENT
Via HIGH STREET. KENT. KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Tidslinje (113)
-
GRANKAP II ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
GRANKAP II ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
MARIE & M.B. RICHTERS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 81 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
19.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
16.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
24.08.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MARIE & M.B. RICHTERS FOND kunne offentliggøre et overskud på 51.025' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S HIGH STREET. KENT kunne offentliggøre et underskud på 2.471' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.929' DKK (MARIE & M.B. RICHTERS FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.644' DKK (ASX 12186 A/S (Nu: J. NØRGAARD CAFE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 273.203' DKK (MARIE & M.B. RICHTERS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 131' DKK (PMBH KOMPLEMENTARSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Michael Lassen Jordan.