Knud Jørgensen
Karrieren startede hos: | WISTOFT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 42.285' DKK HELLERUPVEJ 1 ApS (2017) |
Største underskud: | -37.435' DKK PWR ApS (2022) |
Største egenkapital: | 164.951' DKK ANDREAS ANDRESEN A/S (Nu: NAGEL DANMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 306.416' DKK ANDREAS ANDRESEN A/S (Nu: NAGEL DANMARK A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 248 årsværk hos SST PADBORG ApS (Nu: NAGEL TRANSPORT & LOGISTIK ApS) (2014) |
Seed: 565983617
Erhvervskarrieren startede for flere år siden ved WISTOFT A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Knud Jørgensen i 83 år, før stoppet den 11. april 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. december 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJ INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
TRIGENO HOLDING ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
AKTICON ERHVERVSBYGGERI ApS
Via TRIGENO HOLDING ApS -
GENTOFTE ERHVERVSINVEST ApS
Via TRIGENO HOLDING ApS -
INFON ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
TOGCENTER GENTOFTE ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
LINDCOM A/S
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
I/S LYNGBY HOVEDGADE 54
Via KJ INVEST HOLDING ApSIkke offentliggjort -
AKTICON-BYG ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS
Via AKTICON-BYG ApS -
DROMA ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
GSV 4-8 ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
Benz Invest ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
Argo Invest ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS -
Dres Invest ApS
Via KJ INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (17)
-
PWR INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2015 -
ANDRESEN INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 14. JANUAR 2004 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2023 -
KJ INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.1998 -
AKTICON ERHVERVSBYGGERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2020 -
TRIGENO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2020 -
PWR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2015 -
GENTOFTE ERHVERVSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.1999 -
INFON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2007 -
HELLERUPVEJ 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2017 -
TOGCENTER GENTOFTE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2003 -
LINDCOM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2011 -
Vejlbyvej 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2022 -
Benz Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2022 -
Argo Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2022 -
Dres Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
LUISE ANDRESENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.03.1999 -
ANDRESEN INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2007 -
SPEDITØR ANDRESENS MINDEFOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2016 -
LINDCOM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021
Tidslinje (146)
-
GL. SKOVMOSEGAARD ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
GRUNDTVIGSVEJ 16 ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
PWR VIRKSOMHED ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024
Blå bog (fortsat)
Knud har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 119 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KJ INVEST HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 60.354' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne TRIGENO HOLDING ApS (33,33%), Benz Invest ApS (100%), Argo Invest ApS (100%) og Dres Invest ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Knud Jørgensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HELLERUPVEJ 1 ApS kunne fremvise et overskud på 42.285' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PWR ApS kunne fremvise et underskud på 37.435' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.879' DKK (Benz Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.972' DKK (PWR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 164.951' DKK (ANDREAS ANDRESEN A/S (Nu: NAGEL DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -27.466' DKK (LINDCOM A/S).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Preben Werner Rasmussen.