Kim Dyhr Skotte
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KS-Projektering v/Kim Skotte Espersen (Ejer) |
Største overskud: | 11.505' DKK KSE EJENDOMME ApS (2021-22) |
Største underskud: | -13.442' DKK Bifaldet ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 30.106' DKK KSE HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 160.268' DKK Rabalderstræde ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 9.9.2020 ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos K2M BYG ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af KS-Projektering v/Kim Skotte Espersen (23 år 3 måneder) |
Seed: 1680047114
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1998 ved KS-Projektering v/Kim Skotte Espersen (tidligere KS-INVEST V/KIM SKOTTE ESPERSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim Dyhr Skotte der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kim i 23 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
KSE EJENDOMME ApS
Via KSE HOLDING ApS -
ESPERSEN & ENGBO ApS
Via KSE EJENDOMME ApS -
K+T+H HOLDING ApS
Via KSE HOLDING ApS -
HOLBÆKVEJ 46 ApS
Via K+T+H HOLDING ApS -
SYVENDEKØB 2006 ApS
Via K+T+H HOLDING ApS -
Storparcel 95 ApS
Via KSE HOLDING ApS -
KSE Group A/S
Via KSE HOLDING ApS -
Bifaldet ApS
Via KSE Group A/S -
Indfaldet ApS
Via KSE Group A/S -
Ejendomsselskabet af 9.9.2020 ApS UNDER KONKURS
Via KSE Group A/S -
Vinge Syd ApS
Via KSE HOLDING ApS
Direktørposter (11)
-
KSE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2021 -
KSE EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2006 -
HOLBÆKVEJ 46 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2021 -
SYVENDEKØB 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2021 -
K+T+H HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2009 -
ESPERSEN & ENGBO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2018 -
Storparcel 95 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2021 -
Bifaldet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2021 -
KSE Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2021 -
Indfaldet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2018 -
Vinge Syd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.07.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
KSE Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2021 -
Indfaldet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (60)
-
EJENDOMSSELSKABET TOFTEBO ApS (Nu: Kronhusene Tølløse ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Rabalderstræde ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 9.9.2020 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
STÅLMOSEGÅRD HUSE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2023
Registreringsdato: 17.12.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
13.01.2006 - 17.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.09.2020 - 28.12.2023
Reel ejer
09.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44% -
Direktør
13.08.2014 - 14.08.2023
Bestyrelsesmedlem
14.08.2023 - 17.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
08.10.2002 - 14.08.2023
Ejerandel: 40%
Kim Dyhr Skotte er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KSE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29.563' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne KSE Group A/S (44%) og K+T+H HOLDING ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Kim Dyhr Skotte, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KSE EJENDOMME ApS kunne fremvise et overskud på 11.505' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Bifaldet ApS kunne fremvise et underskud på 13.442' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Hasse Engbo Christensen.