Peter Kofoed Høll
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1982 (42 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BAUNEGAARD. ØSTERMARIE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.119' DKK Kofoed Høll ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.310' DKK AGROFARMER A/S (2021) |
Største egenkapital: | 2.120' DKK Kofoed Høll ApS (2023) |
Største gæld: | 25.361' DKK AGROFARMER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AGROFARMER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAUNEGAARD. ØSTERMARIE ApS (39 år 11 måneder) |
Seed: 31828305
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 hos BAUNEGAARD. ØSTERMARIE ApS som Ejer og Direktør. Peter Kofoed Høll købte en andel af virksomheden den 1. februar 1982 og havde en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Peter af: Kaare Hans Peter Riis og Jens Høll. Titlen som Ejer og Direktør havde Peter i 39 år 11 måneder, inden stoppet den 26. januar 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2013-14 kunne fremvise et underskud på 8' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Peter Kofoed Høll
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kofoed Høll ApS
Ejerandel: 100% -
Maskinfællesskab af 2023 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Direktørposter (1)
-
Kofoed Høll ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Maskinfællesskab af 2023 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2023
Ejendomme (9)
Tidslinje (11)
-
Maskinfællesskab af 2023 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Maskinfællesskab af 2023 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
BAUNEGAARD. ØSTERMARIE ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.02.1982 - 26.01.2022
Direktør
20.01.2001 - 26.01.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2009 - 01.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Kofoed Høll ApS fremviste et overskud på 2.119' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Maskinfællesskab af 2023 ApS fremviste et underskud på 156' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 553' DKK (Kofoed Høll ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 156' DKK (Maskinfællesskab af 2023 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.120' DKK (Kofoed Høll ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -76' DKK (Maskinfællesskab af 2023 ApS).