Bjarne Gribsgaard Olsen
Karrieren startede hos: | Bakkegården v/Bjarne Gribsgaard Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 10.213' DKK HWO A/S (Nu: THE WHOLE COMPANY A/S) (2023) |
Største underskud: | -7.307' DKK JEMO-PHARM A/S (2019) |
Største egenkapital: | 124.101' DKK HWO A/S (Nu: THE WHOLE COMPANY A/S) (2023) |
Største gæld: | 104.989' DKK CASTUS A/S (Nu: The Whole Company Food A/S) (2023) |
Seed: 1391711219
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved Bakkegården v/Bjarne Gribsgaard Olsen (tidligere BJARNE OLSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bjarne Gribsgaard Olsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Bjarne nu bestreddet i 57 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Bakkegården v/Bjarne Gribsgaard Olsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vallø Golfcenter A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Vallø Golf I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
Vallø Golfcenter A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.07.2018
Ejendomme (4)
Tidslinje (18)
-
Vallø Golfcenter A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.07.2018
Registreringsdato: 24.07.2018 -
Vallø Golfcenter A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.07.2018
Registreringsdato: 09.07.2018 -
Vallø Golf I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2018
Registreringsdato: 26.06.2018
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 57 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.07.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
26.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
03.07.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2014 - 31.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2014 - 31.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Gribsgaard Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved HWO A/S (Nu: THE WHOLE COMPANY A/S) der præsenterede et overskud på 9.210' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved JEMO-PHARM A/S der præsenterede et underskud på 7.173' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 11 måneder fra 1990 til 2017 hos THE WHOLE COMPANY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.213' DKK (HWO A/S (Nu: THE WHOLE COMPANY A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 452' DKK (JEMO-PHARM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 124.101' DKK (HWO A/S (Nu: THE WHOLE COMPANY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -160' DKK (JEMO-PHARM A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Kirsten Winther Olsen.