Ole Borring-Møller
Erhvervsaktiv: | 28. aug. 1984 - 31. dec. 2019 |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -103' DKK ANPARTSSELSKABET FAXE LADEPLADS VANDVÆRK (Nu: ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK) (2015-16) |
Største egenkapital: | 4.368' DKK ANPARTSSELSKABET FAXE LADEPLADS VANDVÆRK (Nu: ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK) (2013-14) |
Største gæld: | 11.594' DKK ANPARTSSELSKABET FAXE LADEPLADS VANDVÆRK (Nu: ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK) (2023-24) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ANPARTSSELSKABET FAXE LADEPLADS VANDVÆRK (Nu: ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK (40 år) |
Seed: 325469319
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1984 hos ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK (tidligere ANPARTSSELSKABET FAXE LADEPLADS VANDVÆRK) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Ole Borring-Møller nu besiddet i 40 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor vandforsyning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.1984
Tidslinje (8)
-
Ole og Tommy Borring-Møller I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
O BORRING-MØLLER (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Ole og Tommy Borring-Møller I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2008
Registreringsdato: 01.07.2008
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.08.1984 - Stadig aktiv
Ejer
24.02.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2008 - 31.12.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.1986 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor ANPARTSSELSKABET FAXE LADEPLADS VANDVÆRK (Nu: ANPARTSSELSKABET FAKSE LADEPLADS VANDVÆRK) landede et underskud på 103' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Thomas Wolsing.